Walter Schwartz (født 1948)
Sovereign Grand Master
Ledende overlæge, cand.med.
Installeret den 1. juni 2013
Optaget i Sankt Johanneslogen Maria til de tre Hjerter i Odense den 4. april 1989.
Ordenens højeste styrer bærer titlen “Ordenens Stormester” (OSM). Han er suveræn i sin ledelse af Ordenen, men bistås af Det Højeste Råd, som består af 14 medlemmer, der alle har Ordenens XI grad.
Ordenens højeste styrere gennem tiden
Bemærk venligst, at Den Danske Frimurerorden gennem årene har anvendt forskellige betegnelser for Ordenens højeste styrer.
2005 – 2013
Hans Martin Jepsen (f. 1935)
Skoleinspektør
Optaget i Sankt Johanneslogen St. Jørgen (Kolding) den 1. november 1971. Installeret som Ordenens Stormester den 3. september 2005.
1997 – 2005
Børge Clausen (1930 – 2013)
Læge, cand.med.
Optaget i Sankt Johanneslogen Absalon (København) den 26. marts 1971. Installeret som Ordenens Stormester den 3. maj 1997. Udnævnt til Ridder af Carl XIII’s Orden den 28. januar 1998.
1988 – 97
Erik F. Quist (1921 – 2000)
Ingeniør, murermester og entreprenør
Optaget i Sankt Johanneslogen St. Clemens (Aarhus) den 3. februar 1958. Installeret som Ordenens Stormester den 28. maj 1988. Udnævnt til Ridder af Carl XIII’s Orden den 28. januar 1989.
1973 – 88
Erik Kay-Hansen (1925 – 2001)
Direktør, cand.jur.
Optaget i Sankt Johanneslogen Nordstjernen (København) den 7. december 1953. Installeret som Viseste Salomos Vicarius den 29. september 1973. Udnævnt til Ridder af Carl XIII’s Orden den 15. marts 1974. Ændrede betegnelse til Ordenens Stormester den 1. juli 1975.
Frode Rydgaard (1890 – 1975)
Overkirurg, cand.med.
Optaget i Sankt Johanneslogen Nordstjernen (København) den 27. november 1922. Installeret som Viseste Salomos Vicarius den 20. maj 1949. Udnævnt til Ridder af Carl XIII’s Orden den 21. marts 1952.
Prins Harald (1876 – 1949)
Generalløjtnant
Optaget i Sankt Johanneslogen Nordstjernen (København) den 23. april 1896. Udnævnt til Ridder af Carl XIII’s Orden den 8. oktober 1927. Installeret som Viseste Salomos Vicarius den 18. september 1947.
Kong Christian X (1870 – 1947)
Konge af Danmark og Island
Optaget i Sankt Johanneslogerne Z&F, Christian og Nordstjernen (København) den 21. november 1889. Installeret som Viseste Salomos Vicarius den 15. juni 1912. Udnævnt til Ridder af Carl XIII’s Orden den 19. november 1912.
Kronprins Frederik, fra 1906 Kong Frederik VIII (1843 – 1912)
Optaget i Sankt Johanneslogen Zorobabel og Frederik t.d.k.H. (København) den 1. november 1870. Udnævnt til Ridder af Carl XIII’s Orden den 4. november 1871. Installeret som Viseste Salomos Vicarius den 4. januar 1872.
Kong Frederik VII (1808 – 63)
Konge af Danmark samt hertug af Slesvig, Holsten og Lauenborg
Optaget i Sankt Johanneslogen Maria til de tre Hjerter (Odense) den 26. august 1839. Tiltrådt som General-Stormester i 1849. Udnævnt til Ridder af Carl XIII’s Orden den 11. april 1853. Ændrede betegnelse til Viseste Salomos Vicarius den 16. november 1858.
Prins Christian Frederik, fra 1839 Kong Christian VIII (1786-1848)
Konge af Norge fra den 17. maj til den 10. oktober 1814 og konge af Danmark fra 1839 til 1848
Optaget i Sankt Johanneslogen Maria til de tre Hjerter (Odense) den 8. februar 1817. Anerkendt som General-Stormester for de danske frimurerloger ved reskript af Kong Frederik VI den 12. november 1836.
Prins Carl af Hessen-Kassel (1744-1836)
General, statholder
Optaget i logen Josua zum Corallenbaum, Rendsburg, den 4. marts 1775. Superior og Protector Ordinis (også betegnet Provinsial-Stormester) for de danske frimurerloger den 25. juli 1775. Coadjutor for den VII frimurerprovins (hvortil Danmark hørte) i 1779. Anerkendt som General-Stormester for de danske frimurerloger ved kgl. reskript af 2. november 1792.
1776 – 92
Hertug Ferdinand af Braunschweig-Lüneburg (1721-92)
Feltmarskal
Optaget i logen Aux trois Globes (Berlin) den 21. december 1740. Leder af frimurersystemet strikte observans under titel af Magnus Superior Ordinis fra 1776. General-Stormester for det rektificerede system fra 1782.